Le ParlementLe Parlement (Parlament en Allemand et en Suédois) est l’assemblée élue de l'Etat de Rimaurie. Il est composé de 300 députés élus pour cinq ans au scrutin proportionnel plurinominal : chaque électeur vote pour un parti puis les sièges sont attribués proportionnellement au nombre de voix obtenues.
Jusqu'en Mars 2014, le nombre de députés était de 173, un hommage aux 173 révolutionnaires républicains tués lors de la Révolution de 1938 qui a été conservé par l'Etat de Rimaurie lors de sa formation en 1960, mais ce chiffre faisant beaucoup débat du fait de l'anti-républicanisme du Gouvernement, le Parlement a été déplacé au Großer Palast, qui comprend 300 sièges.
Le siège du Parlement est le Großer Palast, situé au bord de la Rimauria.
PhotoJusqu'en Mars 2014, il était situé au Parlamentspalast, au centre de Prinz-Hahnemann-Stadt.
PhotoLes pouvoirs du Parlement incluent la proposition et le vote des lois, des budgets, des guerres et des ratifications de traités mais le Chef Suprême a un droit de véto sur toutes ses décisions et a le pouvoir de dissolution du Parlement bien qu'ils ne les utilisent que rarement.
Partis politiquesParti unique :Front Nationaliste Rimaurien ou
RNF (Rimaurische Nationalistische Front en Allemand et Rimauriska Nationalistisk Front en Suédois)
Fondation : 26 Avril 1938
Fondateur : Phillipp Seeliger (1894-1946)
Positionnement : Droite
Idéologie : Fascisme, Nationalisme, Militarisme, Patriotisme, Égalitarisme, National-Populisme, Capitalisme d'État, Socialisme National modéré , Centralisme modéré, Isolationnisme modéré, Anti-Communisme, Pan-Scandinavisme modéré
Dirigeant actuel : Friedrich Sattler (depuis 2013)
Devise : La Rimaurie, rien d'autre (jusqu'en 1990),
Un Peuple, Une Nation (depuis 1990)
DrapeauDiagramme idéologiquePartis tolérés sous la tutelle du RNF :- Action Écologique ou OH/EA (Ökologisches Handeln en Allemand et Ekologisk Atgärd en Suédois)
Fondation : 13 Juin 1938
Fondateur : Katarina Ernman (1910-1989)
Positionnement : Centre
Idéologie : Écologisme, Animalisme, Conservatisme écologique modéré, Républicanisme (anciennement)
Dirigeant actuel : Benjamin Jönsson (depuis 2008)
Devise : Paix, Vie, Nature
- Ligue Démocratique ou DL (Demokratische Liga en Allemand et Demokratiska Liga en Suédois)
Fondation : 03 Mai 1938
Fondateur : Karl Söderlund (1892-1953)
Positionnement : Centre
Idéologie : Démocratie, Républicanisme, Réformisme
Dirigeant actuel : August Kieffer (depuis 2010)
Devise : Le pouvoir au peuple
- Confédération Industrielle (Industrieverband en Allemand et Industriförbundet en Suédois)
Fondation : 14 Mai 1938
Fondateur : David Grünberg (1881-1954)
Positionnement : Droite
Idéologie : Capitalisme, Industrialisme, Nationalisme, Corporatisme, Militarisme modéré, Conservatisme modéré, Anti-Communisme, Pan-Scandinavisme modéré
Dirigeant actuel : Jonathan Lindenbaum (depuis 1998)
Devise : Travail, Avenir, Richesse, Progrès
- Coalition Chrétienne ou CK/KK (Christliche Koalition en Allemand et Kristen Koalition en Suédois)
Fondation : 27 Juin 1938
Fondateur : Gunnar Mattson (1880-1971)
Positionnement : Droite
Idéologie : Christianisme, Conservatisme, Nationalisme modéré, Socialisme Chrétien modéré, Démocratie chrétienne (très minoritaire), Catholicisme traditionaliste (très minoritaire)
Dirigeant actuel : Amanda Östberg (depuis 1987)
Devise : Dieu t'aime, Aimes-le aussi
- Parti Nordique ou NP (Nordische Partei en Allemand et Nordiskt Parti en Suédois)
Fondation : 13 Octobre 1919
Fondateur : Luukas Peltonen (1883-1932)
Positionnement : Extrême-Droite
Idéologie : Pan-Scandinavisme, Nationalisme, Ethno-nationalisme, Ethnocentrisme, Militarisme, Anti-Communisme
Dirigeant actuel : Tore Liljeström (depuis 2002)
Devise : Un Peuple, une Nation
Partis formés après l'abolition de l'embargo en 2014 :- Fédération Pouvoir Populaire ou VMF/PPF (Volksmachtföderation en Allemand et Populära Power Federation en Suédois)
Fondation : 2 Mars 2014
Fondateur : Vegar Thoen (1971-)
Positionnement : Extrême gauche
Idéologie : Socialisme, Communalisme, Fédéralisme, Républicanisme, Anti-fascisme, Anarchisme (accusations), Communisme (accusations)
Dirigeant actuel : Vegar Thoen (depuis 2014)
Devise : Peuple et Liberté
- Les Socialistes ou DS/EA (Die Sozialisten en Allemand et Socialisterna en Suédois)
Fondation : 14 Mars 2014
Fondateur : Andrea Keppler (1981-)
Positionnement : Gauche
Idéologie : Socialisme, Républicanisme, Écologisme, Égalitarisme, Républicanisme
Dirigeant actuel : Andrea Keppler (depuis 2014)
Devise : Liberté, Egalité, Société
- Alliance pour le Progrès de la Rimaurie ou AFR (Allianz für den Fortschritt von Rimauria en Allemand)
Fondation : 20 Mars 2014
Fondateur : Kalle Norström (1986-)
Positionnement : Gauche
Idéologie : Progressisme, Égalitarisme, Socialisme, Anti-discrimination, Anti-racisme, Anti-homophobie, Anti-transphobie, Anti-sexisme, Anti-fascisme
Dirigeant actuel : Kalle Norström (depuis 2014)
Devise : Progrès, Liberté, Indépendance
- Parti Animaliste ou AP/DP (Animalistische Partei en Allemand et Djurpartiet en Suédois)
Fondation : 15 Mars 2014
Fondateur : Britta Eriksson (1976-)
Positionnement : Gauche
Idéologie : Écologisme, Animalisme, Véganisme, Socialisme, Anti-capitalisme
Dirigeant actuel : Britta Eriksson (depuis 2014)
Devise : Pour la vie, Pour la Nature
- Vie et Paix ou LF (Leben und Frieden en Allemand et Liv och Fred en Suédois)
Fondation : 8 Mars 2014
Fondateur : Mark Schober (1981-)
Positionnement : Gauche
Idéologie : Écologisme, Animalisme, Socialisme, Anti-capitalisme, Anarchisme, Anti-discrimination, Libertarianisme, Anarcho-primitivisme, Véganisme
Dirigeant actuel : Mark Schober (depuis 2014)
Devise : Vie et Paix
- Grande Eurysie ou GE/SE (Große Eurysia en Allemand et Stora Eurysia en Suédois)
Fondation : 6 Mars 2014
Fondateur : Dominik Rosenblatt (1966-)
Positionnement : Centre
Idéologie : Euryphilie, Pan-Eurysisme, Eurynationalisme, Républicanisme, Démocratie
Dirigeant actuel : Dominik Rosenblatt (depuis 2014)
Devise : Eurysie Unie
- Militants Patriotes ou PA (Patriot-Aktivisten en Allemand et Patriotaktivister en Suédois)
Fondation : 10 Mars 2014
Fondateur : Lennart Brandeis (1960-)
Positionnement : Droite
Idéologie : Ultranationalisme, Patriotisme, Isolationnisme, Ethnocentrisme, Ethno-nationalisme, Xénophobie, Militarisme, Conservatisme, Fascisme, Euryscepticisme, Anti-communisme, Anti-capitalisme, Anti-mondialisme, Anti-indépendantisme
Dirigeant actuel : Lennart Brandeis (depuis 2014)
Devise : Rimaurie Devant
- Vraie Rimaurie ou WR/SR (Wahre Rimauria en Allemand et Sann Rimauria en Suédois)
Fondation : 5 Mars 2014
Fondateur : Josef Mengelberg (1952-)
Positionnement : Extrême-droite
Idéologie : Ultranationalisme, Patriotisme, Isolationnisme, Militarisme, Conservatisme, Anti-communisme, Anti-capitalisme, Anti-mondialisme, Anti-indépendantisme
Dirigeant actuel : Josef Mengelberg (depuis 2014)
Devise : La Rimaurie, rien d'autres
- Liberté Gammelgård ou VG (Vapaus Gammelgård en Finnois)
Fondation : 19 Mars 2014
Fondateur : Asko Junnila (1962-)
Positionnement : Extrême-droite
Idéologie : Nationaliksme Gammelgårdien, Indépendantisme Gammelgårdien, Royalisme, Anti-Rimaurien, Anti-Communisme
Dirigeant actuel : Asko Junnila (depuis 2014)
Devise : Gammelgård, notre Pays, notre Peuple
- Les Frères du Nord ou NB/BN (Die Nordbrüder en Allemand et Bröderna Norra en Suédois)
Fondation : 7 Mars 2014
Fondateur : Caspar Schwarzenegger (1967-)
Positionnement : Extrême-droite
Idéologie : Ultrantionalisme, Militarisme, Fascisme, Xénophobie Extrême, Antisémitisme, National-socialisme, Pan-Scandinavisme Extrême, Conservatisme, Anti-Communisme, Anti-Féminisme, Anti-Capitalisme
Dirigeant actuel : Caspar Schwarzenegger (depuis 2014)
Devise : Unis par le Sang
Partis interdits depuis 1960 :- Alliance Anarchiste ou AA (Anarchistische Allianz en Allemand et Anarkistalliansen en Suédois)
Fondation : 12 Novembre 1933
Fondateur : Håvard Carstensen (1902-1938)
Positionnement : Extrême-Gauche
Idéologie : Anarchisme, Socialisme libertaire, Écologie libertaire modérée, Syndicalisme, Anti-Cléricalisme, Pan-Scandinavisme Anarchiste
Dirigeant actuel : aucun
Devise : La liberté ou la mort
- Union Communiste ou KU (Kommunistische Union en Allemand et Kommunistiska Unionen en Suédois)
Fondation : 8 Juillet 1921
Fondateur : Arno Oehlenschläger (1878-1951)
Positionnement : Extrême-Gauche
Idéologie : Socialisme, Communisme, Socialisme autoritaire, Capitalisme d'État, Syndicalisme, Anti-Cléricalisme, Pan-Scandinavisme Communiste, Despotisme éclairé
Dirigeant actuel : aucun
Devise : Par le Peuple, Pour le Peuple
- Front Républicain ou RF (Republikanische Front en Allemand et Republikanska Fronten en Suédois)
Fondation : 13 Janvier 1905
Fondateur : Zakarias Samuelsson (1867-1936)
Positionnement : Gauche
Idéologie : Socialisme, Républicanisme, Réformisme, Démocratie, Anti-Cléricalisme, Pan-Scandinavisme modéré
Dirigeant actuel : aucun
Devise : Paix, Liberté, Amitié
- Parti Royaliste ou RP (Royalistische Partei en Allemand et Royalistpartiet en Suédois)
Fondation : 18 Mars 1938
Fondateur : Markus Ludvigsen (1885-1962)
Positionnement : Droite
Idéologie : Royalisme, Conservatisme, Cléricalisme, Pan-Scandinavisme, Anti-Communisme, Anti-Républicanisme
Dirigeant actuel : aucun
Devise : Un seul meneur : le Roi
Composition du Parlement depuis 1938Évolution historique du nombre de sièges des différents partis.Depuis la création du Parlement, les partis aux idées proches se sont unis dans des coalitions afin d'augmenter leur poids.
Coalitions au Parlement depuis 1938Historiquement fixées au 8 Septembre, les élections législatives se déroulent désormais le 1er Avril depuis les réformes de 2014.
Les prochaines élections législatives auront lieues le 1er Avril 2019.